Informazioni su Irmhild Spaeter
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Irmhild Spaeter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3922573, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 161 vom 22.08.2002 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'187 vom 15.08.2002 Carl Spaeter AG, in Basel, CHE-105.933.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, Publ. 3827507).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spaeter, Irmhild, deutsche Staatsangehörige, in Duisburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Spaeter, Irmild, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (D) (DE)].
Numero di pubblicazione: 3843551, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohlfahrtsstiftung der Carl Spaeter AG, in Basel, CHE-109.733.693, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2013, Publ. 1001705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burckhardt, Dr. Andreas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetzel, Peter, von Basel und Möhlin, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freuler, Thomas, von Basel, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spaeter, Irmhild, deutsche Staatsangehörige, in Duisburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3027537, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse der Carl Spaeter AG, in Basel, CHE-109.733.687, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1973041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spaeter, Irmhild, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Ernest, von Herrliberg, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.