Informazioni su Walter Sommer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Sommer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004800418, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Klärschlammverwertungs AG Thurgau (KSV TG), in Wängi, CHE-108.663.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, S.0, Publ. 3210533).
Statutenänderung:
27.05.2019.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
Rüteliholzstrasse 5, 8570 Weinfelden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwertung und Entsorgung von aus dem Abwasser anfallenden Abfallstoffen, insbesondere Klärschlamm. Die Gesellschaft kann eigene Anlagen betreiben oder sich an solchen oder an Unternehmungen dieser Art beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Martin, von Mühleberg, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Huber, Rudolf, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Walter, von Sumiswald, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birk, Markus, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leibundgut, Jörg, von Affoltern im Emmental, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas Jörg, von Roggwil (TG), in Pfyn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3775705, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Carl und Margrit Roesch - Stiftung, in Diessenhofen, CHE-109.992.562, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roesch, Urs, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Walter, von Sumiswald, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanhart, Beatrice, von Diessenhofen, in Willisdorf (Diessenhofen), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Diessenhofen];
Birk, Markus, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3710831, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gemeinschafts-Antennenanlage Diessenhofen AG, in Diessenhofen, CHE-100.594.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1360787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Walter, von Sumiswald, in Diessenhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolli, Herbert, von Beringen, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gränicher, Stefan, von Heimenhausen, in Diessenhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Blanz, von Schaffhausen, in Dörflingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Treuhand & Beratung, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birk, Markus, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenger, Andreas, von Röthenbach im Emmental, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kyburz, Daniel, von Unterkulm, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommerhalder, Urs, von Schlossrued, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BTO Audit AG, Zweigniederlassung Neuhausen am Rheinfall (CHE-222.940.177), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.