Informazioni su Markus Birk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Birk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004932138, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Zukunft Thurgau, in Weinfelden, CHE-109.405.183, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004823061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Paul, von Kesswil, in Frauenfeld, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Caesar, von Nebikon, in Kreuzlingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birk, Markus, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Ammann, Janine-Claudia, von Neunforn, in Lippoldswilen (Kemmental), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuz, Hans, von Beatenberg, in Altnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Volkart, Marcel, von Niederglatt, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartsch, Isabelle, von Mettauertal, in Gottlieben, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Müller, Fabio, von Steinach, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Vonarburg, Silvan, von Buttisholz, in Bischofszell, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: HR02-1004818468, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Zukunft Thurgau, in Weinfelden, CHE-109.405.183, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004619182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Markus, von Nesslau, in Pfyn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jäger, Andreas Ernst, von Pfäfers, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Paul, von Kesswil, in Frauenfeld, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Birk, Markus, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Feuz, Hans, von Beatenberg, in Altnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bartsch, Isabelle, von Mettauertal, in Gottlieben, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004800418, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Klärschlammverwertungs AG Thurgau (KSV TG), in Wängi, CHE-108.663.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, S.0, Publ. 3210533).
Statutenänderung:
27.05.2019.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
Rüteliholzstrasse 5, 8570 Weinfelden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwertung und Entsorgung von aus dem Abwasser anfallenden Abfallstoffen, insbesondere Klärschlamm. Die Gesellschaft kann eigene Anlagen betreiben oder sich an solchen oder an Unternehmungen dieser Art beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Martin, von Mühleberg, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Huber, Rudolf, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Walter, von Sumiswald, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birk, Markus, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leibundgut, Jörg, von Affoltern im Emmental, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas Jörg, von Roggwil (TG), in Pfyn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.