Informazioni su Manuela Sommer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Manuela Sommer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Sommer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005833648, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz, in Zürich, CHE-108.028.451, Verein (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682097).
Statutenänderung:
27.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guhn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbach, Karen Heather, britische Staatsangehörige und Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Susanne, von Amden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanke, Christina, von Zürich, in Cham, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ibig, Florian, von Bischofszell, in Felben-Wellhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Manuela, von Sumiswald, in Stans, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005026572, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
CHINDERHUIS NIDWALDEN - Verein für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung, in Stans, CHE-104.606.053, Turmatt 3, 6370 Stans, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.1992. 18.10.1994. 25.06.1998. 20.05.2005. 29.05.2018. 21.05.2019. 23.06.2020.
Zweck:
Der gemeinnützige Verein bezweckt die Bestellung eines für alle bezahlbaren Angebots für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung zum Beispiel durch: Führung einer Beratungs- und Vermittlungsstelle für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung;
Betrieb und Führung von Kinderkrippen (Tageskrippen);
Vermittlung, Beratung und Unterstützung von Tagesfamilien, Nannys und Eltern;
Weiterbildung im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung;
Koordination bestehender Angebote im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung;
Information und Öffentlichkeitsarbeit zum Themenkreis Familie und Kinderbetreuung;
Führung von Angeboten für Schulkinder.
Mittel:
Mittel: Einnahmen aus Dienstleistungen, Mitgliederbeiträge, Beiträge des Kantons und der Gemeinden, Spenden von privater, kirchlicher und öffentlicher Seite sowie Erträge aus Aktionen.
Gründungsdatum:
09.11.1992.
Eingetragene Personen:
Mylaeus-Renggli, Maja, von Zürich, in Stansstad, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bäurle-Zeugin, Monika, von Luzern, in Stans, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Axthelm-Teuschel, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Stans, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murer-Abächerli, Margrit, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suma, Roman, von Kriens, in Hergiswil (NW), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Manuela, von Sumiswald, in Stans, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.