Informazioni su Susanne Büsser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Büsser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006006164, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung GFZ (Gemeinnützige Frauen Zürich), in Zürich, CHE-407.332.066, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005719947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Cäcilia, von Köniz, in Uitikon, Co-Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Elisabeth, österreichische Staatsangehörige, in Oberrieden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büsser, Susanne, von Amden, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jerichen, Eileen, deutsche Staatsangehörige, in Birmensdorf (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zobrist, Doris, von Rupperswil, in Elgg, Geschäftsführerin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aepli, Martina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Stephan, von Zeiningen, in Weiach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005833648, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kibesuisse Verband Kinderbetreuung Schweiz, in Zürich, CHE-108.028.451, Verein (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682097).
Statutenänderung:
27.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guhn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbach, Karen Heather, britische Staatsangehörige und Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büsser, Susanne, von Amden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanke, Christina, von Zürich, in Cham, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ibig, Florian, von Bischofszell, in Felben-Wellhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Manuela, von Sumiswald, in Stans, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2970899, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BIOFARM-Genossenschaft, in Madiswil, CHE-107.173.122, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büsser, Susanne, von Amden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Buri, Andreas, von Krauchthal, in Grafenried (Fraubrunnen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand-, Revisions- und Steuerberatungsbüro Lehmann AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Hans Ulrich, von Heimiswil, in Heimiswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Oliver, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pellerin, Marie-Claire Anne Thérèse, von Winterthur, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
FIDURIA AG (CHE-108.654.418), in Bern, Revisionsstelle.