Informazioni su Hans Sommer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Sommer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2202777, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H. Sommer AG, in Biel/Bienne, CHE-107.176.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 3, Publ. 4058532).
Firma neu:
H. Sommer AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.06.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisia AG (CHE-105.928.909), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Revisia AG];
Sommer, Hans, von Sumiswald, in Biel/Bienne, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE, Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1795161, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Axira GmbH, in Biel/Bienne, CHE-110.539.815, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 3, Publ. 5799538).
Statutenänderung:
22.10.2014.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologe, insbesondere der Beratung, Erstellung und Vertrieb von Software, sowie Analyse, Design, Projektleitung, Wartung und Schulung im Bereich der Softwareverwaltung, Softwareanwendung und Systemintegration. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Hans, von Sumiswald, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Patrick, von Sumiswald, in Murten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 2143194, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Axira GmbH (Axira SARL) (Axira Ltd liab. Co), in Biel BE, Schöneggstrasse 5, 2503 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2004.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie insbesondere der Beratung, Erstellung und Vertrieb von Software, sowie Analyse, Design, Projektleitung, Wartung und Schulung im Bereich der Softwareverwaltung, Softwareanwendung und Systemintegration. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verkaufen und verwalten sowie sich an anderen kommerziellen und industriellen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
brieflich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Sommer, Patrick, von Sumiswald, in Montmagny, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Sommer, Hans, von Sumiswald, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.