Informazioni su Theres Sigrist
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Theres Sigrist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2568367, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung PRO SENECTUTE THURGAU, in Weinfelden, CHE-105.902.494, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2014, Publ. 1364999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Martin, von Mühleberg, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhard, Edith, von Kerns, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Theres, von Meggen, in Bottighofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stokholm, Anders, von Zürich, in Eschenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzler, Kurt, von Walzenhausen, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettler Ernst, Ruth, von Luthern, in Wilen TG, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Erwin, von Maienfeld, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinacher, Dr. Alex, von Winterthur, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6421830, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung PRO SENECTUTE THURGAU, in Weinfelden, CH-440.7.003.662-8, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 15, Publ. 6042268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Marlies, von Salmsach, in Steckborn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Kurt, von Walzenhausen, in Weinfelden, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Haubensak, Dr. Urs, von Zürich, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Verena, von Winterthur und Homburg, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, André, von Niedergösgen, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhard, Edith, von Kerns, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Theres, von Meggen, in Bottighofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stokholm, Anders, von Zürich, in Eschenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Christoph, von Thal, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wick, Dr. Albert, von Wuppenau und Zuzwil SG, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Hansjörg, von Altnau, in Altnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oswald, Hanspeter, von Amriswil, in Thundorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4155406, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SIT-Beteiligungen AG, in Bottighofen, CH-440.3.020.537-3, Seeweg 29, 8598 Bottighofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der SIM-Beteiligungen AG, in Bottighofen (CH-440.3.008.655-5). Gemäss Spaltunsgplan vom 21.09.2007 übernimmt Aktiven von CHF 10'000'000.--. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Aktien zu CHF 1'000.--.
Statutendatum:
5.10.2007.
Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland und Finanzierung solcher Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich an Konsortien aller Art beteiligen, immaterielle Güter verwerten und Zweigniederlassungen errichten. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, übertragen, verwalten und belehnen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Sigrist, Rainer, von Meggen, in Bottighofen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Thomas, von Meggen, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Theres, von Meggen, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mösli-Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.