Informazioni su Rudolf Sigrist
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Sigrist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5211592, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rudolf Sigrist AG, in Möhlin, CH-400.3.005.649-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2000, S. 6918).
Statutenänderung:
04.05.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Gipsergeschäftes und Ausführung aller weiteren Arbeiten des Baugewerbes und Nebenarbeiten;
kann Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1983 des Geschäftes 'Rudolf Sigrist', in Möhlin;
vom Uebernahmepreis wurden CHF 50'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Gertrud, von Sigriswil, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zumstein Treuhand, in Möhlin, Revisionsstelle;
Sigrist, Rudolf, von Sigriswil, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Ewald, von Sigriswil, in Möhlin, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rudolf Sigrist AG, in M ö h l i n , Betrieb eines Gipsergeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.1994, S. 486).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Ewald, von Sigriswil, in Möhlin, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Sigrist, Rudolf, von Sigriswil, in Möhlin, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].