Informazioni su Marc Andreas Siegenthaler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marc Andreas Siegenthaler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6501210, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Adolf Siegenthaler, Holzimport AG, in Menziken, CH-400.3.919.138-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 1, Publ. 4897948).
Statutenänderung:
19.12.2011.
Firma neu:
Siegenthaler & Partner AG.
Zweck neu:
Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Bereich Advokatur, Notariat und Rechtsberatung;
kann sich an Unternehmungen aller Art beteiligen, Interessengemeinschaften eingehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler-Meyer, Christine, von Arni BE, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Marc, von Arni BE, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5156878, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Flubag Flugbetriebs-AG Beromünster, in Neudorf, CH-100.3.005.847-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2006, S. 9, Publ. 3524304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle;
Bosshard, Bruno, von Sternenberg und Littau, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Marc, von Arni BE, in Beinwil am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Züllig & Partner Treuhand AG, in Baar (CH-170.3.008.918-6), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4897948, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Adolf Siegenthaler, Holzimport AG, in Menziken, CH-400.3.919.138-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2001, S. 8437).
Statutenänderung:
15.12.2008.
Zweck neu:
Import von und Handel mit Holz und Furnieren aller Art sowie Transport von flüssigen Brennstoffen gegen Entgelt für Dritte;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler-Meyer, Adolf, von Arni BE, in Menziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BKT Brönnimann Kramer Treuhand AG, in Suhr, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Marc, von Arni BE, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.