Informazioni su Andrea Rico Seren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Rico Seren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005497806, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Clan Informatik AG, in Adliswil, CHE-108.548.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paz Soldan, Fatma Christina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roccia, Giovanni, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann, Matthias Simon, von Altendorf, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seren, Andrea, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3167517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 36'623 vom 12.10.2016 Clan Informatik AG, in Adliswil, CHE-108.548.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110301).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roccia, Giovanni, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: italienischer Staatsangehöriger];
Seren, Andrea, von Zürich, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: italienischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 3110301, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Clan Informatik AG, in Adliswil, CHE-108.548.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2637995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti Wicki, Monika, von Kaisten, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paz Soldan, Fatma Christina, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seren, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Paz Soldan, Isabelle, von Möriken-Wildegg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roccia, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Furrer, Thomas, von Wila, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].