Andrea Rico Seren
residente a Illnau, da Zürich Mandati attuali: Clan Informatik AG, Seren Softwareberatung Persone correlate: Ralph Michael Büchi, István Csaba Szász, Matthias Simon Fleischmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Rico Seren", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Rico Seren"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Rico Seren", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Rico Seren"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Rico Seren
Persone con il nome Andrea Rico Seren lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Andrea Rico Seren
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Rico Seren
Numero di pubblicazione: HR02-1005497806, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Clan Informatik AG, in Adliswil, CHE-108.548.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paz Soldan, Fatma Christina, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roccia, Giovanni, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann, Matthias Simon, von Altendorf, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seren, Andrea, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3167517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 36'623 vom 12.10.2016 Clan Informatik AG, in Adliswil, CHE-108.548.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110301).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roccia, Giovanni, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: italienischer Staatsangehöriger];
Seren, Andrea, von Zürich, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: italienischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 3110301, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Clan Informatik AG, in Adliswil, CHE-108.548.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2637995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti Wicki, Monika, von Kaisten, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paz Soldan, Fatma Christina, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seren, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Paz Soldan, Isabelle, von Möriken-Wildegg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roccia, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Furrer, Thomas, von Wila, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].