Informazioni su Peter Schwarze
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schwarze
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1835251, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AIA Arico Invest AG, in Opfikon, CHE-114.938.580, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1800047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarze, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Marcel, von Birmenstorf AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6072868, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AIA Arico Invest AG, in Opfikon, CH-020.3.033.983-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 21, Publ. 6006364).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melamed, Elena, deutsche Staatsangehörige, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schwarze, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6023790, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CI Group AG, in Opfikon, CH-020.3.032.985-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 24, Publ. 5309322).
Statutenänderung:
26.01.2011.
Firma neu:
Vilsana Product AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Grosshandel und Vertrieb von Nahrungsergänzungsmittel und Naturhaarprodukten sowie die Vermittlung von Wohnungen und Häusern und die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarze, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löw, Philipp, von Biel-Benken, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.