Informazioni su Johannes Schutzbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Johannes Schutzbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005311089, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fluwcon AG, in Hüttikon, CHE-109.427.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005203913).
Firma neu:
Fluwcon AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schutzbach, Johannes, von Langnau am Albis, in Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3324867, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IB Finanz + Management AG, in Dällikon, CHE-108.791.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2313225).
Statutenänderung:
25.01.2017.
Firma neu:
IBFM AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Engineeringleistungen für Unternehmungen und Privatpersonen sowie Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann weiter im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schutzbach, Johannes, von Langnau am Albis, in Hüttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schutzbach, Rita, von Langnau am Albis, in Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5160614, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IB Finanz - Management AG, bisher in Wettingen, CH-400.3.016.461-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2000, S. 2082).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Firma neu:
IB Finanz + Management AG.
Sitz neu:
Otelfingen.
Domizil neu:
Dammstrasse 7, 8112 Otelfingen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art sowie die Beratung und Engineeringleistungen für Unternehmungen und Privatpersonen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Bruno, von Eglisau, in Lengnau AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gugler, Maya, von St. Silvester, in Lengnau AG, mit Einzelunterschrift;
Oetiker Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schutzbach, Johannes, von Langnau am Albis, in Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.