Informazioni su Nataliya Schuster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nataliya Schuster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005083780, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
e-accounter GmbH, in Kreuzlingen, CHE-289.058.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926986).
Statutenänderung:
15.01.2021.
Firma neu:
B&L Immo GmbH.
Sitz neu:
Salenstein.
Domizil neu:
Arenenberg 4, 8268 Salenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Immobilienbewirtschaftung, die Immobilienvermittlung, die Immobilienberatung, der Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken im In- und Ausland, das Erstellen und Renovieren von Bauten, die Durchführung von Beratungen, Expertisen und Schätzungen im Zusammenhang mit Immobilien, das Ausführen von Hauswartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten sowie das Baumanagement. Zudem kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck des Unternehmens stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuster, Nataliya, von Bottighofen, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jasmin, von Neckertal, in Salenstein, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lorenz, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004926986, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
e-accounter GmbH, in Kreuzlingen, CHE-289.058.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772843).
Domizil neu:
Tägermoosstrasse 6, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diliso, Marlon, von Disentis/Mustér, in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schuster, Oskar Martin, von Bottighofen, in Kreuzlingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuster, Nataliya, von Bottighofen, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2880441, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
A.S.L. Gipser GmbH, in Kreuzlingen, CHE-205.515.330, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580257).
Firma neu:
A.S.L. Gipser GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Zemrije, von Pfyn, in Pfyn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Schuster, Nataliya, von Bottighofen, in Kreuzlingen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].