Informazioni su Christoph Martin Schumacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Martin Schumacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004931038, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Labmaterial GmbH, bisher in Zürich, CHE-350.491.417, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, Publ. 2452101).
Statutenänderung:
19.06.2020.
Sitz neu:
Egnach.
Domizil neu:
Romanshornerstrasse 135, 9322 Egnach.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten oder verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Christoph Martin, von Mels, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kellenberger, Christoph Ruedi, von Zürich, in Forch (Maur), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Merz, Jeremy Elias, von Grenchen, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Nussbaumer, Jeremy Elias, in Bellikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2237219, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Navia GmbH (Navia LLC), in Zürich, CHE-350.491.417, c/o Christoph Kellenberger, Geissbergweg 27, 8006 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2015.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel und weltweite Vertrieb von Maschinen und Geräten aller Art (vornehmlich für den Labor-, Industrie- und Gewerbebedarf) sowie das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen im obengenannten Bereich. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nussbaumer, Jeremy Elias, von Grenchen, in Bellikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kellenberger, Christoph Ruedi, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Loepfe, Michael, von Gaiserwald, in Egnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schumacher, Christoph Martin, von Mels, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2129767, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Novamem GmbH, in Zürich, CHE-396.566.155, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7089456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Christoph Martin, von Mels, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Christoph Ruedi, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stark, Jan Wendelin, von Hohentannen, in Langenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].