Informazioni su Walter Schuler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Schuler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005365443, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
maywa Treuhand AG, in Cham, CHE-105.380.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143586).
Statutenänderung:
07.12.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Walter, von Arth, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Michael, von Arth, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wyss, Walter Benedikt, von Cham, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4425585, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hestia Holding AG, in Cham, CHE-113.927.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2009, Publ. 5226568).
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Walter, von Arth, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schlegel, Walter, von Wartau, in Schaan (LI), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1064927, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Raillease International Ltd., in Cham, CH-170.3.035.381-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, Publ. 6185926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Walter, von Arth, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Walter, von Wartau, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Burnashev, Andrey, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.