Informazioni su Michael Schuler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Schuler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Schuler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005790791, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Suter & Bähler Installationen AG, in Zürich, CHE-108.645.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Wilhelm, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Clivio, von Heiden, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schuler, Michael, von Arth, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005365443, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
maywa Treuhand AG, in Cham, CHE-105.380.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143586).
Statutenänderung:
07.12.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Walter, von Arth, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Michael, von Arth, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wyss, Walter Benedikt, von Cham, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005044958, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elektro 21 AG, in Schlieren, CHE-196.299.071, Badenerstrasse 80b, 8952 Schlieren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Elektroinstallationen, insbesondere in der Projektierung und Ausführung von Starkstrom, Schwachstrom, Kommunikationsanlagen, Sicherheitsanlagen, Ladestationen, Beleuchtungstechnik und EDV-Anlagen, zudem Handel mit Elektro-Bedarfsartikeln sowie Erbringung jeglicher Dienstleistungen, die mit Beratung, Projektierung, Wartung, Unterhaltsarbeit von Elektroinstallationen zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Graf, Clivio, von Heiden, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Michael, von Arth, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yetisti, Yusuf, von Uster, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borotti, Gionata, von Mosnang, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.