Informazioni su Sabine Schuhmacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sabine Schuhmacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2850461, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Atelier 689 AG, in Baar, CHE-102.345.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2383027).
Firma neu:
Atelier 689 AG in Liquidation.
Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.04.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frangella, Alessio Olivier, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuhmacher, Sabine, von Aeschi bei Spiez, in Bonstetten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürmann, Balz, von Werthenstein, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Monika, von Bischofszell, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Roger, von Dietikon, in Bremgarten AG, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cadier en Keer (NL), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1681247, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Atelier 689 AG, in Baar, CHE-102.345.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1393421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Roger, von Dietikon, in Cadier en Keer (NL), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hübscher, Patrick, von Luzern, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schuhmacher, Sabine, von Aeschi bei Spiez, in Bonstetten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Monika, von Bischofszell, in Bremgarten AG, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6263708, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Utility Automation Consulting Lohmann, in Bremgarten AG, CH-400.1.023.408-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2002, S. 1).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lohmann, Susanna Margareta, von Aeschi bei Spiez, in Bremgarten AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuhmacher, Sabine, von Aeschi bei Spiez, Zürich und Siglistorf, in Bonstetten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.