Informazioni su Markus Schütz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Schütz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Schütz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006124087, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Schütz Holding AG, in Amriswil, CHE-101.269.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004575245). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Henriette, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Markus, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005310682, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hans Neuhaus AG, bisher in Muri (AG), CHE-102.130.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919061).
Statutenänderung:
22.09.2021.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Fischenhölzlistrasse 14, 8580 Amriswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Verwalten und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 22.09.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Karl (1934), von Häggenschwil, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
steffen rausch kessler ag (CHE-114.873.408), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Markus, von Häggenschwil, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schütz, Karl, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schütz, Karl (1961)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005254702, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Regio Energie Amriswil (REA), in Amriswil, CHE-302.980.932, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Allen, von Basel, in Greifensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Brigitte, von Gränichen und Lyss, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Rolf Werner, von Zürich, in Jegenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Macedo, Gabriel, von Leuggern, in Amriswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Conrad, Guido, von Zillis-Reischen, in Urmein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Markus, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.