Informazioni su Henriette Schütz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Henriette Schütz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006124087, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Schütz Holding AG, in Amriswil, CHE-101.269.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004575245). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Henriette, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Markus, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004704351, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Patronaler Wohlfahrtsfonds der Hans Neuhaus AG, in Muri (AG), CHE-109.728.597, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2418619).
Name neu:
Patronaler Wohlfahrtsfonds der Hans Neuhaus AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht vom 11.06.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Thomas, von Merenschwand, in Muri (AG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schütz, Henriette, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Karl Schütz AG, in A m r i s w i l , Fischenhölzlistrasse 14, 8580 Amriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2000.
Zweck:
Finanzierung, Gründung, Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmungen und Beteiligungen von Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/ Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Karl Schütz, in Amriswil, gemäss Vertrag vom 28.06.2000 und Bilanz vom 31.12.1999 mit Aktiven von CHF 1'006'473.41 und Passiven von CHF 351'871.- zum Preis von CHF 654'602.41, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 554'602.41 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schütz, Karl senior, von Häggenschwil, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schütz, Henriette, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.