Informazioni su Peter Schürch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schürch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6929900, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, S. [, publizierten TR-Eintrags Nr. 16760 vom 31.10.2012. SPB, Le Havre, Zweigniederlassung Bern, in Bern, CH-660.5.537.008-7, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917176).
mit Hauptsitz in:
Le Havre (FR).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Peter, von Heimiswil, in Genève, mit Einzelunterschrift beschränkt auf die Zweigniederlassung [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung].
Numero di pubblicazione: 4331314, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung für die gemeinsame Einrichtung gemäss Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung, in Solothurn, CH-260.7.000.194-3, Stiftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2007, S. 13, Publ. 3714702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Peter, von Heimiswil, in Genf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Kurt, von Aarau und Rottenschwil, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Josef, von Ennetmoos und Luzern, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revaz, Pierre-Marcel, von Salvan, in Vétroz, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Klaus, Guido, von Littau, in Malters, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Urs, von Ebnat-Kappel, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurflüh, Roland, von Trub, in Pully, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Solothurn (CH.260.9.000.017-8), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4254306, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Caisse de pensions II de GENERALI Assurances, in Adliswil, CH-660.0.247.970-1, Vorsorgeschutz für die Direktionsmitglieder der mit der Generali (Schweiz) Holding, Adliswil, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 28, Publ. 4005238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Peter, von Heimiswil, in Genf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Dr. Peter, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.