Informazioni su Peter Schüpfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schüpfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1320121, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Rickenbach-Mullwil, in Rickenbach LU, CHE-102.323.130, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 05.08.2003, S. 8, Publ. 1115632).
Statutenänderung:
26.09.2013.
Domizil neu:
c/o Pirmin Kammermann, Mullwil, 6221 Rickenbach.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Regional ansässige Zeitung. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: 3 Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 21.01.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Thomas, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Martin, von Rickenbach LU und Gunzwil, in Rickenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpfer, Peter, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammermann, Pirmin, von Wolhusen und Romoos, in Rickenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Fabian, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habermacher, Anton, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1115632, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Rickenbach-Mullwil, in Rickenbach LU, Versorgung der Mitglieder und allfälliger Abonnenten mit genügend Trink- und Gebrauchswasser, auch für gewerbliche Zwecke, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 02.11.1990, S. 4364).
Domizil neu:
c/o Peter Schüpfer, Mullwil, 6221 Rickenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jurt, Hans, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Josef, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Martin, von Rickenbach LU und Gunzwil, in Rickenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpfer, Peter, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.