Informazioni su Dr. med. Guido Karl Schüpfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. med. Guido Karl Schüpfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005831674, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Cardio Center Luzern AG, in Luzern, CHE-273.631.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuculi, Dr. Florim, von Wikon, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobza, Dr. Richard , von Winterthur, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpfer, Dr. Guido Karl, von Kriens, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Dr. Hans Jörg, von Schüpfheim, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005816354, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Medbase Zentralschweiz AG, in Winterthur, CHE-409.002.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034325). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggerschwiler, Arnold, von Kriens, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Marco, von Bellinzona, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpfer, Guido Karl, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005567783, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Cardio Center Luzern AG, in Luzern, CHE-273.631.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334830).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuculi, Dr. Florim, von Wikon, in Geuensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpfer, Dr. Guido Karl, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.