Informazioni su Daniel Schnider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Schnider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005164743, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CHE-109.735.870, Stiftung (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909111).
Name neu:
Unisys-Personalvorsorgestiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 05.03.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spühler, Philippe, von Zürich, in Gibloux, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mühlebach, Harry, von Zürich, in Richterswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Thomas, von Riggisberg, in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brown, William, von Oberwil (BL), in Liesberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Andreas Josef, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnider, Daniel, von Schüpfheim, in Biglen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4377335, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CHE-109.735.870, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pruneddu, Marta, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Martin Peter, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rafalski, Bianca, deutsche Staatsangehörige, in Erkrath (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Andreas Josef, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Daniel, von Schüpfheim, in Biglen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4148163, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unisys-Personalvorsorgestiftung, in Thalwil, CHE-109.735.870, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Daniel, von Schüpfheim, in Laupen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomen, Livio, von Breil/Brigels, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobler, Caroline, von Oberriet (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Markus, von Alchenstorf, in Münchenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aggeler, Guido, von Mels, in Mels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sawade, Claudia, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.