Informazioni su Marta Pruneddu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marta Pruneddu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006130039, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
fenaco Genossenschaft, in Bern, CHE-106.106.123, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2024, Publ. 1006097685).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pruneddu, Marta, italienische Staatsangehörige, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].
Numero di pubblicazione: HR02-1005899563, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Volg Detailhandels AG, in Winterthur, CHE-105.854.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurlinden, Daniel, von Wiedlisbach, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pruneddu, Marta, italienische Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005817276, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sodexo (Suisse) SA, in Opfikon, CHE-100.605.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561014).
Statutenänderung:
16.06.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pruneddu, Marta, italienische Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Woerdt, Anton Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Ostvoorne (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dierbach, Pascaline, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.