Informazioni su Iwan Schnetzler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Iwan Schnetzler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004811452, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schnetzler Immobilien AG, in Kaisten, CHE-112.154.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004783025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnetzler, Iwan, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Martin, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004732897, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
iLarina AG, in Unterentfelden, CHE-358.629.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345991).
Statutenänderung:
25.09.2019.
Sitz neu:
Kölliken.
Domizil neu:
Hauptstrasse 175, 5742 Kölliken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Iwan, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden];
Schnetzler, Iryna, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden].
Numero di pubblicazione: HR02-1004520174, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
A. Schnetzler AG, in Kaisten, CHE-108.153.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345989).
Statutenänderung:
04.12.2018.
Zweck neu:
Übernahme und Ausführung von Bauprojekten als Generalunternehmer;
kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktien neu:
45 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TLT Thomas Lincke Treuhand AG (CHE-107.380.589), in Frick, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnetzler, Iwan, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schnetzler, Martin, von Kaisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.