Informazioni su Ralph Schmidt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ralph Schmidt
Ultimi comunicati FUSC: Ralph Schmidt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1517803, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aspects GmbH, in Weiningen ZH, CHE-110.619.710, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Maximilian, von Rupperswil, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 4967268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SEC Schmidt Engineering Consulting, in Weiningen ZH, CH-020.1.009.323-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2002, S. 22, Publ. 505138).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wetzikon ZH].
Numero di pubblicazione: 4775934, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aspects GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.004.825-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2004, S. 16, Publ. 2224134).
Gründungsstatuten:
08.04.2004.
Statutenänderung:
07.10.2008.
Sitz neu:
Weiningen ZH.
Domizil neu:
c/o Ralph Schmidt, Hängertenstrasse 7, 8104 Weiningen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Bereich der Informationstechnologie die Erbringung von Dienstleistungen, Beratungen und Schulungen sowie den Handel mit Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Maximilian, von Rupperswil, in Brugg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 (wie bisher);
Schmidt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].