Informazioni su Andreas Schmidiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Schmidiger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Schmidiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005644305, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Schmidiger AG, Elektrische Anlagen, in Emmen, CHE-102.701.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2022, Publ. 1005372646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Andreas, von Emmen und Rain, in Römerswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haindl, Fabian, von Kriens, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005372646, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Schmidiger AG, Elektrische Anlagen, in Emmen, CHE-102.701.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229973).
Statutenänderung:
06.12.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, die Planung, die Projektierung und die Ausführung in den Bereichen Elektro, Elektronik, Elektrobiologie und Telekommunikation sowie den Handel mit entsprechenden Geräten und Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ferner kann Sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
contrust finance ag (CHE-106.843.345), in Lachen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidiger, Andreas, von Emmen und Rain, in Römerswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Osmonaj, Ilir, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Raphael, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ATB Treuhand und Immobilien AG (CHE-106.518.201), in Ballwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3965751, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Schmidiger AG, Elektrische Anlagen, in Emmen, CHE-102.701.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Daniela, von Emmen und Rain, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidiger, Andreas, von Emmen und Rain, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
contrust finance ag (CHE-106.843.345), in Lachen, Revisionsstelle [bisher: contrust finance ag].