Informazioni su Silvia Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Silvia Schmid
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Silvia Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005339242, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Farola AG, in Oberuzwil, CHE-100.121.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945762).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Silvia, von Gais, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberuzwil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004945762, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Farola AG, in Oberuzwil, CHE-100.121.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, S.0, Publ. 2902545).
Statutenänderung:
14.07.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und die Verwertung von Patenten und Lizenzen sowie die Entwicklung von Bauprojekten, die Beratung im Bereich der Innenausstattung und Lichtgestaltung. Die Gesellschaft kann weiter Dienstleistungen im Bereich Innenarchitektur und Gestaltung erbringen, Konzepte entwickeln und Handel mit Einrichtungsgegenständen sowie Innenarchitekturprodukten betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und solche Unternehmen vermitteln sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Thurgau gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Silvia, von Gais, in Oberuzwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
D'Antuono, Sandro, von Trogen, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 963521, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Farola AG, in Wil SG, CH-320.3.023.351-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2007, S. 13, Publ. 3834080).
Statutenänderung:
28.06.2013.
Sitz neu:
Oberuzwil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 26, 9242 Oberuzwil. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treviso Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Schmid-Schweizer, Emil, von Gais, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Silvia, von Gais, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.