Informazioni su Peter Robert Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Robert Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1862893, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vectronix AG, in Balgach, CHE-109.482.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Peter Robert, von Oberegg, in Herisau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiller, Marzell, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4855856, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vectronix AG, in Balgach, CH-320.3.051.176-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 01.04.2008, S. 12, Publ. 4409126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvo, Giorgio, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rapin, Christophe, von Corcelles-près-Payerne, in Montcherand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cosman, Ronald, von Zürich, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dr. Peter Robert, von Oberegg, in Herisau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4259984, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Stiftung zur Förderung der appenzell-ausserrhodischen Wirtschaft, in Herisau, CH-300.7.012.382-7, Stärkung der ausserrhodischen Volkswirtschaft usw. Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2005, S. 2, Publ. 3103024).
Urkundenänderung:
13.09.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Peter Robert, von Oberegg, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altherr, Dr. Hans, von Trogen, in Trogen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Adrian, von Gossau ZH, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin);
Frei, Jakob, von Berneck, in Heiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Gerhard, von Luzern und Densbüren, in Teufen AR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochuli, Heinz, von Reitnau, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Füglistaller, Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Paul-Otto, von Wolfhalden, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tischhauser, Tony, von Wartau, in Teufen AR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleiner-Schläpfer, Marianne, von Rorschacherberg, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Charles, von St. Gallen, in Waldstatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
die TreuhandExperten ag Herisau, in Herisau, Revisionsstelle.