Informazioni su Heinz Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004488672, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
UD Immobilien AG Schaffhausen, in Schaffhausen, CHE-100.134.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.1998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Alfred, von Eschenbach SG, in Felben-Wellhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Heinz, von Ramsen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Unionsdruckerei AG Schaffhausen, in Schaffhausen, Betrieb einer Buchdruckerei mit verwandten Betriebszweigen und die Herausgabe periodischer Druckschriften auf eigene oder fremde Kosten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.10 vom 14.1.1994, S.277).
Statutenänderung:
27.9.1996.
Firma neu:
UD Immobilien AG Schaffhausen.
Zweck neu:
Immobilienverwaltung und -handel.
Aktienkapital neu:
CHF1100000 [bisher: CHF1000000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF1100000.
Aktien neu:
10000 vinkulierte Namenaktien (gem. OR Art. 654ff und Art.693) zu CHF10. 10000 vinkulierte Namenaktien zu CHF100 [bisher: 10000 vinkulierte Namenaktien zu CHF100].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.09.1996 wird bei sämtlichen 10000 vinkulierten Namenaktien zu CHF100 der Nennwert auf CHF10 herabgesetzt. Gleichzeitig werden 10000 voll liberierte vinkulierte Namenaktien zu CHF100 ausgegeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Im übrigen erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen durch die Schaffhauser Arbeiterzeitung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysel, Bruno, von Wilchingen, in Thayngen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Susanna-Maria, von Fällanden, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brandenberger, Elsbeth, von Flaach, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spengler, Walter, von Oberhofen bei Kreuzlingen, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Bernhard, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fehr, Hans-Jürg, von Wagenhausen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuster, Alfred, von Eschenbach SG, in Felben-Wellhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Heinz, von Ramsen, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.