Informazioni su Michael Schlicht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Schlicht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3601841, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TNC Technologies GmbH, in Zug, CHE-475.457.609, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692885).
Firma neu:
TNC Technologies GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kozak, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Zehnder, Michel, von Birmenstorf (AG), in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlicht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2692885, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TNC Technologies GmbH, in Zug, CHE-475.457.609, Alpenstrasse 15, 6302 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2016.
Zweck:
Tätigkeiten im Bereich der Konzeption, Entwicklung, Weiterentwicklung und Wartung von Software, Vertrieb von und Handel mit Software sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im IT-Sektor;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schlicht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Zehnder, Michel, von Birmenstorf AG, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kozak, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schlicht IT AG (CHE-169.372.096), in Stetten AG, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
MIZE Consulting GmbH (CHE-452.929.106), in Baden, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
WWR Invest & Consult GmbH (CHE-192.756.365), in Zug, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1397177, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schlicht IT AG, in Stetten AG, CHE-169.372.096, Längenenstrasse 18, 5608 Stetten AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2014.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, Beratungen und Installationen von IT-Produkten und Sicherheitskonzepten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten und veräussern, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Schlicht IT, in Stetten AG (CHE-249.723.276), gemäss Vertrag vom 27.02.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 154'400.43 und Passiven von CHF 48'694.20, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 5'706.23 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder gegen Empfangsbestätigung oder auf elektronischem Wege (z.B. E-Mail) oder, sofern das Gesetz bnicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schlicht, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anich, Kerstin, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.