Informazioni su Barbora Schlesinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Barbora Schlesinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2138657, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Heimdall Handels GmbH, bisher in Luzern, CHE-114.956.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, Publ. 6084844).
Gründungsstatuten:
03.07.2009.
Statutenänderung:
25.03.2015, 15.04.2015.
Firma neu:
stellenlink GmbH.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Merkurstrasse 3, 8820 Wädenswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, die Organisation sowie den Handel mit und die Entwicklung einer online Stellenplattform. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlesinger, Barbora, tschechische Staatsangehörige, in Triengen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Broschwitz, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Niederlenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moldavsky, Dmitry, britischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Cafagna, Michael, von Zürich, in Altendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Caramanico, Sandro, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Walker, Kevin, von Gurtnellen, in Schübelbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5596832, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BD Schlesinger, bisher in Rüschegg, CH-036.1.041.238-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2008, S. 3).
Sitz neu:
Triengen.
Domizil neu:
Rütihofstrasse 11, 6234 Triengen.
Zweck:
Arbeitsvermittlung, Detail- und Grosshandel, Agenturtätigkeit, Verlagstätigkeit, Dienstleistungen im IT-Bereich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlesinger, Barbora, tschechische Staatsangehörige, in Rüschegg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlesinger, David Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Triengen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüschegg].
Numero di pubblicazione: 5140212, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Heimdall Handels GmbH, in Triengen, CH-100.4.790.341-2, Rütihofstrasse 11, 6234 Triengen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.07.2009.
Zweck:
Produktion sowie In-, Export von und Handel mit Waren aller Art ausser Lebensmitteln;
Agenturtätigkeit;
Verlagstätigkeit;
Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich;
Erwerb von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 03.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Broschwitz, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Schlesinger, Barbora, tschechische Staatsangehörige, in Triengen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.