Informazioni su Markus Schlegel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Schlegel
Ultimi comunicati FUSC: Markus Schlegel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3178379, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BMS Verwaltungen GmbH, in Bern, CHE-109.871.148, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, Publ. 5496768).
Statutenänderung:
16.11.2016.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel-Reimann, Suzanne, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Markus, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schlegel, Beat, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Immobiliengesellschaft Grünmatt GmbH, in Bern, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Liegenschaften usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.1999, S. 1360).
Firma neu:
Immobiliengesellschaft Grünmatt GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.5.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Beat, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Schlegel, Markus, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift].