Informazioni su Alain Léon Schindler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Alain Léon Schindler
Ultimi comunicati FUSC: Alain Léon Schindler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005783031, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
PROCOM, Stiftung Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte, in Olten, CHE-106.040.487, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005765073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bangerter, Tamara, von Grossaffoltern, in Orvin, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hedinger, Eva-Maria, von Wilchingen, in Brittnau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Alain, von Biel/Bienne, in Schmitten (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Roman, von Oberbuchsiten, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005231812, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Westiform Holding AG, in Lungern, CHE-100.939.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer-Imfeld, Anna, von Sarnen und St. Antoni, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amberg, Vincenzo Dr., von Schötz, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld, Klaus, von Sarnen, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld, Markus, von Sarnen, in Durbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, Alain, von Biel/Bienne, in Schmitten FR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduciaire Favre Révision SA (CHE-114.002.069), in Lausanne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Christophe, von Sutz-Lattrigen, in Estavayer, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hofmann, Lucas, von Sutz-Lattrigen, in Estavayer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO SA (CHE-320.207.362), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004619722, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Treviconsult GmbH, in Köniz, CHE-104.089.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S.7, Publ. 4866106).
Statutenänderung:
08.04.2019.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
c/o Contafin Treuhand- und Revisions AG, Moosstrasse 2, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Treuhandgeschäften;
Einführen und Betreuen von Controllingsystemen;
Führen von Buchhaltungen;
Übernahme von Revisionsstellenmandaten;
Unternehmungs- und Steuerberatung;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Anlage und Verwaltung von Vermögen für eigene Rechnung und Rechnung Dritter;
Dienstleistungen auf Datenverarbeitungsanlagen sowie Interessenvertretung von Firmen usw.;
EDV-Beratung;
Entwicklung, Verkauf und Handel mit Software sowie Verkauf und Handel mit Computeranlagen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief oder in elektronischer Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Alain, von Biel/Bienne, in Schmitten FR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Christoph Marc, von Meikirch, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Thörishaus (Köniz), mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].