Informazioni su Dieter Schilli
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Schilli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1496121, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
motan-colortronic ag, in Hunzenschwil, CHE-101.168.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7133788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhardt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Gestratz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Füllsack, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Allensbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laube, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Schinznach Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilli, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Walhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Medgyesy, Frank, von Luzern und Möhlin, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4959000, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Colortronic Systems AG, in Hunzenschwil, CH-400.3.020.978-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 2, Publ. 4792490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilli, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Dieter, von Zuzgen, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schlachter, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4049880, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Colortronic International AG, in Hunzenschwil, CH-400.3.020.978-9, nationale und internationale Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2007, S. 1, Publ. 3972674).
Statutenänderung:
2.07.2007.
Firma neu:
Colortronic Systems AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Daniel, von Bürglen TG, in Gerolfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sacher, Dieter, von Zuzgen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schilli, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marcel Widmer, Treuhand, Unternehmensberatung, in Reinach AG, Revisionsstelle.