Informazioni su Emanuel Scherler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emanuel Scherler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005212318, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Heinzelmann Optik Shoppy AG, in Moosseedorf, CHE-105.944.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S.6, Publ. 5952628).
Firma neu:
Heinzelmann Optik Shoppy AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005212313, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ES & ES Holding AG, in Meikirch, CHE-116.102.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S.3, Publ. 5866242).
Firma neu:
ES & ES Holding AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5952628, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Heinzelmann Optik Shoppy AG, in Moosseedorf, CH-035.3.003.104-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 6, Publ. 5107588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Magdalena, von Längenbühl, in Moosseedorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Peter, von Längenbühl, in Moosseedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Eveline, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Scherler, Emanuel, von Köniz, in Wahlendorf (Meikirch), Mitglied, mit Einzelunterschrift.