Informazioni su Daniel Schenk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Schenk
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Schenk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2137813, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Schenk Spenglerei und Sanitär AG, in Wigoltingen, CHE-107.099.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 21, Publ. 5052424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Otto, von Berg TG, in Wigoltingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Myrtha, von Berg TG, in Wigoltingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Daniel, von Berg TG, in Märstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5052424, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Schenk Spenglerei und Sanitär AG, in Wigoltingen, CH-440.3.002.410-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.1994, S. 2852).
Statutenänderung:
25.05.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Spenglerei- und Sanitärinstallationsgeschäftes, hauptsächlich Renovationen, Um- und Neubauten im Bereich Spenglerei und sanitäre Installationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.05.1994 und Übernahmebilanz per 01.01.1994 das Geschäft der bisherigen Einzelfirma Otto Schenk, in Wigoltingen, mit Aktiven und Passiven zum Übernahmepreis von CHF 624'264.03, wofür 200 Aktien ausgegeben werden und wovon die Sacheinleger Otto Schenk 198 Namenaktien, Myrtha Schenk und Felix Schenk je 1 Namenaktie zu CHF 1'000.-- erhalten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EG Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Daniel, von Berg TG, in Märstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.