Informazioni su Roland Scheidegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Scheidegger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Scheidegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005805014, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ALLINFO AG, in Jegenstorf, CHE-106.112.885, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005562918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Roland, von Huttwil, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mühlethurnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3538011, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Q3 Software AG, in Bern, CHE-100.617.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korn, Marie-Ange, französischer Staatsangehöriger, in Binzen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Roland, von Huttwil, in Mühlethurnen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4904726, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Smaragd Informatik GmbH, in Littau, CH-100.4.028.335-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2004, S. 8, Publ. 2373024). Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Roland, von Huttwil, in Mühlethurnen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner S & S AG, in Littau (CH-100.3.018.654-7), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.-- [bisher: Heimgartner S & S AG, in Littau, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.--].