Informazioni su Walter Schärer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Walter Schärer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Schärer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004951735, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H. Lüdi + Co AG, in Regensdorf, CHE-101.933.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Walter, von Küsnacht ZH, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6698432, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H. Lüdi + Co AG, in Regensdorf, CH-020.3.002.582-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 28, Publ. 3694440).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Walter, von Küsnacht ZH, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winkel];
Schärer-Baumgartner, Ursula, von Küsnacht ZH, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winkel].
Numero di pubblicazione: 6673292, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SCHÄRER + SCHÄRER TREUHAND AG, in Winkel, CH-020.3.924.243-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2008, S. 22, Publ. 4482248).
Statutenänderung:
30.04.2012.
Sitz neu:
Glattfelden.
Domizil neu:
Rheinsfelderstrasse 24, 8192 Zweidlen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Walter, von Küsnacht ZH, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winkel];
Schärer-Baumgartner, Ursula, von Küsnacht ZH, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winkel].