Informazioni su Corinne Sauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Corinne Sauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005886061, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Harvey Nash AG, in Zürich, CHE-108.428.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005601061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laske, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rikli, Cyril, von Wangen an der Aare, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauser, Corinne, von Sigriswil, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Noëlle, von Ottenbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004466678, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Harvey Nash AG, in Zürich, CHE-108.428.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Michael, von Rorbas, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esslinger, Thomas, von Zürich und Bülach, in Boppelsen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauser, Corinne, von Sigriswil, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4972424, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
MeyCon (Schweiz) GmbH, in Gachnang, CH-440.4.014.945-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2006, S. 14, Publ. 3317636). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauser, Corinne, von Sigriswil, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
von Ah, Thomas, von Giswil, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.