Informazioni su Christine Sangrouber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Sangrouber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5952526, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft in Liquidation, in Basel, CH-270.5.000.082-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 6, Publ. 3236730).
Domizil neu:
[]. Die mit Verfügung des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG vom 07.11.2005 gemäss Art. 88 Abs. 1 ZGB infolge Vermögenslosigkeit von Gesetzes wegen aufgehobene und am 03.02.2006 im Handelsregister gelöschte Genossenschaft wird auf Grund des Entscheides des Einzelgerichts in Zivilsachen Basel-Stadt vom 04.08.2010 wieder in das Handelsregister eingetragen.
Liquidationsadresse:
c/o Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG, Steinengraben 41, 4051 Basel. [bisher: Löschungsgrund: Genossenschaft infolge Vermögenslosigkeit mit Verfügung vom 07.11.2005 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG gemäss Art. 88 Abs. 1 ZGB von Gesetzes wegen aufgehoben. Liquidation beendigt. Genossenschaft mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom 19.11.2005 im Handelsregister gelöscht.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Höllstin, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Haltingen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Dr. Matthias, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muller, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Sierentz (F), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuttler, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator;
Henzi, Antoinette, von Basel, Ingenbohl und Bern, in Basel, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin;
Sangrouber, Christine, von Valeyres-sous-Montagny, in Pully, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 3484902, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, in Basel, CH-270.3.000.407-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2006, S. 5, Publ. 3390784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vionnet, André, von Lussy-sur-Morges, in Buckten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sangrouber, Christine, von Valeyres-sous-Montagny, in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Anton, von Wolhusen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuenkirch];
Foiada, Sandro, von Contone, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freymond, Thomas, von Montricher und Basel, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamba, Marc, von Laufen, in Röschenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grosse-Holz, Dr. Karl-Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegyi, Robert, von Reinach AG, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuschkel, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Remo, von Oberrieden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Thomas, von Goldingen, in Uznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pagnetti, Sabrina, von Olten, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Russo, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommerhalder, Adrian, von Burg AG, in Ehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin, Patrick, von Lausen, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unger, Jean-Paul, französischer Staatsangehöriger, in Dietwiller (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, André, von Basel, in Bettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1252186, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft, in Basel, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 07.07.2000, S. 4640).
Firma neu:
Pensionskasse der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft in Liquidation. Auflösung der Genossenschaft mit Verfügung vom 23.09.2003 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuttler, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Dr. Anton, von Ufhusen, in Ettingen, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henzi, Antoinette, von Basel, Ingenbohl und Bern, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sangrouber, Christine, von Valeyres-sous-Montagny, in Pully, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogt, Brigitte, von Gruyères und Fribourg, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].