Informazioni su Norbert Höllstin
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Norbert Höllstin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5952526, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft in Liquidation, in Basel, CH-270.5.000.082-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 6, Publ. 3236730).
Domizil neu:
[]. Die mit Verfügung des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG vom 07.11.2005 gemäss Art. 88 Abs. 1 ZGB infolge Vermögenslosigkeit von Gesetzes wegen aufgehobene und am 03.02.2006 im Handelsregister gelöschte Genossenschaft wird auf Grund des Entscheides des Einzelgerichts in Zivilsachen Basel-Stadt vom 04.08.2010 wieder in das Handelsregister eingetragen.
Liquidationsadresse:
c/o Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG, Steinengraben 41, 4051 Basel. [bisher: Löschungsgrund: Genossenschaft infolge Vermögenslosigkeit mit Verfügung vom 07.11.2005 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG gemäss Art. 88 Abs. 1 ZGB von Gesetzes wegen aufgehoben. Liquidation beendigt. Genossenschaft mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom 19.11.2005 im Handelsregister gelöscht.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Höllstin, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Haltingen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Dr. Matthias, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muller, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Sierentz (F), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuttler, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator;
Henzi, Antoinette, von Basel, Ingenbohl und Bern, in Basel, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin;
Sangrouber, Christine, von Valeyres-sous-Montagny, in Pully, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 5608444, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Vorsorgestiftung der National Versicherung, in Basel, CH-270.7.002.846-2, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 8, Publ. 5159284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt-Dafflon, Brigitte, von Gruyères und Fribourg, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höllstin, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Weil-am-Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghirardi, Colette, von Delémont und Röschenz, in Röschenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mentil, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Bubendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4692328, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Vorsorgestiftung der National Versicherung, in Basel, CH-270.7.002.846-2, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2006, S. 5, Publ. 3522200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Markus, von Melchnau, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamba, Marc, von Laufen, in Röschenz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Martin, von Basel, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lachat, Roger, von Schelten, in Aesch BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höllstin, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Weil-am-Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Haltingen (D)].