Informazioni su Christopher Saller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Saller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004880057, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
nightnurse images GmbH, in Zürich, CHE-115.852.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3509875).
Statutenänderung:
17.04.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 105'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 745'699.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 444'253.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10500 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Nightnurse Images AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Nightnurse Images SA) (Nightnurse Images Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 21'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00.
Aktien neu:
105'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deiters, Christoph, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Kögler, Lutz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Saller, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rüti (ZH) [bisher: Revisionsstelle, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004768832, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Visualisierungs-Akademie Schweiz GmbH, in Zürich, CHE-110.279.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, S.0, Publ. 2530817).
Domizil neu:
Limmatstrasse 291, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Michael, von Pfäffikon, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
nightnurse images GmbH (CHE-115.852.372), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kögler, Lutz, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Deiters, Christoph, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Saller, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5742884, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
nightnurse images GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.058-3, Schweighofstrasse 409, 8055 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.07.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich der Visualisierung anzubieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Deiters, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Saller, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kögler, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.