Informazioni su Andreas Salathé
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Salathé
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Salathé
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5461970, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Salathé & Co, in Obersiggenthal, CH-400.2.002.056-9, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2006, S. 2, Publ. 3554062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salathé, Jörg, von Arisdorf, in Ehrendingen, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salathé, Andreas, von Arisdorf, in Brugg AG, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00 [bisher: in Hochwald, mit einer Komanditsumme von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3245258, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Salathé & Co, in Obersiggenthal, CH-400.2.002.056-9, Betrieb einer elektromechanischen Werkstätte usw., Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2005, S. 2, Publ. 3082486).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salathé, Andreas, von Arisdorf, in Hochwald, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.--.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Salathé & Co, in O b e r s i g g e n t h a l, Betrieb einer elektromechanischen Werkstätte usw., Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.1994, S. 1551).
Rechtsform neu:
Kommanditgesellschaft.
Beginn:
1.01.2000.
Umwandlungen neu:
Diese Gesellschaft ist aus einer Kollektivgesellschaft hervorgegangen, die am 01.05.1974 ihren Anfang nahm und am 27.09.1976 in das Handelsregister eingetragen wurde. Mit Beginn 01.01.2000 wurde die Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salathé, Andreas, von Arisdorf, in Brugg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salathé, Willi, von Arisdorf, in Obersiggenthal, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter];
Salathé, Jörg, von Arisdorf, in Unterehrendingen, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 25'000.-.