Informazioni su Jürg Sager
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Sager
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005619429, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IMS Integrierte Managementsysteme AG, in Risch, CHE-113.195.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005578119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Jürg, von Menziken, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005498178, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IMS Integrierte Managementsysteme AG, bisher in Root, CHE-113.195.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314335).
Statutenänderung:
01.04.2022.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Thomas Alexander, von Winterthur, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gailer, Kurt, von Schänis, in Männedorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beattie, Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Jürg, von Menziken, in Beinwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulsted, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Malling (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Fabian, von Emmen, in Emmen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004881095, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IMS Integrierte Managementsysteme AG, in Root, CHE-113.195.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848573).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Jürg, von Menziken, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi, Jürg, von Ehrendingen, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].