Informazioni su Anton Sac
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Sac
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005505433, Ufficio del registro di commercio Grigioni
SAC-STARK, Inhaber Sac, in Untervaz, CHE-459.444.637, Tuf 3, 7204 Untervaz, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Schulung und Beratung im Wellness- und Gesundheitsbereich. Führt den Geschäftsbetrieb des gelöschten Einzelunternehmens SAC-STARK, Inhaberin Sac (CHE-224.348.883), in Untervaz, fort.
Eingetragene Personen:
Sac, Anton, von Disentis/Mustér, in Untervaz, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3583726, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Amstein + Walthert AG, in Chur, CH-350.9.000.909-0, Klostergasse 5, 7000 Chur, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Amstein + Walthert AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
09.06.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 123 vom 28.06.2005, S. 22].
Zweck Hauptsitz:
Betrieb eines Ingenieur-Unternehmens;
Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, sowie sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branchen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Leibundgut, Dr. Hansjürg, von Rüegsau, in Otelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sac, Anton, von Disentis/Mustér, in Untervaz, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Appert, Christian, von Gossau SG und Schwyz, in Gossau SG, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1247994, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Amstein + Walthert St. Gallen AG, in Chur, Klostergasse 5, 7000 Chur, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Amstein + Walthert St. Gallen AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
St. Gallen.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
04.03.1998 [letze Publikation: SHAB Nr. 179 vom 18.09.2003, Seite 8].
Zweck Hauptsitz:
Betrieb eines Ingenieur-Unternehmens;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Leibundgut, Dr. Hansjürg, von Rüegsau, in Otelfingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schlegel, Johann genannt Hans, von Sargans, in Herisau, mit Einzelunterschrift;
Sac, Anton, von Disentis/Mustér, in Untervaz, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.