Informazioni su Rolf Ryter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Ryter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006056279, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rolf Ryter Heizungen GmbH, in Gebenstorf, CHE-111.789.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3113415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryter, Rolf, von Kandergrund, in Gebenstorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryter, Patricia, von Kandergrund, in Gebenstorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2127847, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rolf Ryter Heizungen GmbH, in Gebenstorf, CHE-111.789.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 3, Publ. 5122554).
Statutenänderung:
26.03.2015. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (per Brief oder per E-Mail).
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryter, Patricia, von Kandergrund, in Gebenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryter, Alexander, von Kandergrund, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ryter, Manuela, von Kandergrund, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ryter, Rolf, von Kandergrund, in Gebenstorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numero di pubblicazione: 5122554, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rolf Ryter Heizungen GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.025.702-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 3, Publ. 5009912). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryter, Rolf, von Kandergrund, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].