Informazioni su Prof. Dr. Peter Ryser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Prof. Dr. Peter Ryser
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Peter Ryser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3189391, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rycons GmbH, in Stäfa, CHE-114.678.700, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 28, Publ. 5801946).
Statutenänderung:
17.11.2016.
Firma neu:
Rycons Sensor Technology GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich die Entwicklung und der Vertrieb von Sensoren und anderen Technologieprodukten. Im Weiteren umfasst der Zweck der Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen für die Beratung und Ausbildung im Bereich von Innovation und Technologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Verträge abschliessen sowie Darlehen, Garantien und Bürgschaften (auch an Gesellschafter) für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Peter, von Dürrenroth, in Morges, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Stäfa].
Numero di pubblicazione: 6145200, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tecan Group AG, in Männedorf, CH-020.3.926.126-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S. 0, Publ. 6063676).
Statutenänderung:
19.04.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Prof. Dr. Peter, von Dürrenroth, in Morges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Jürg, von Winterthur, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baly, Dominique F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (MA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Temecula (CA/US)];
Fetzer, Oliver S., amerikanischer Staatsangehöriger, in Needham (MA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walldén, Erik Johan Lennart, schwedischer Staatsangehöriger, in Uppsala (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vaillant, Gerard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Princeton (NJ,US)].
Numero di pubblicazione: 4843760, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rycons GmbH, in Stäfa, CH-020.4.039.346-8, Ebnetstrasse 22, 8712 Stäfa, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für die Beratung und Ausbildung im Bereich von Innovation und Technologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Verträge abschliessen sowie Darlehen, Garantien und Bürgschaften (auch an Gesellschafter) für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 16.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ryser, Peter, von Dürrenroth, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.