Informazioni su Manuela Ruinatscha
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Ruinatscha
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005737955, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Bieraria Tschlin SA, in Valsot, CHE-111.748.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005566190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilli, Andrea, von Zuoz, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janett, Duri, von Valsot, in Tschlin (Valsot), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruinatscha, Manuela, von Davos, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauch, Reto, von Valsot, in Scuol, Mitglied + Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Philip, von Romoos, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3846839, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Verein Bike Weltcup Lenzerheide, in Vaz/Obervaz, CHE-323.787.631, Verein (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1779509).
Statutenänderung:
15.04.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Thomas, von Moosleerau, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spescha, Gieri, von Trun, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laim, Reto, von Albula/Alvra, in Vaz/Obervaz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Alvaneu];
Engler, Peter, von Sevelen, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruinatscha, Manuela, von Davos, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3307897, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Bieraria Tschlin SA, in Valsot, CHE-111.748.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2896449).
Statutenänderung:
18.01.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'275'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'275'000.00].
Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 2'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.01.2017 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür 100 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.05.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.05.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Gerhard, von Lavin, in Valsot, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janett, Cla Duri, von Valsot, in Valsot, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riatsch, Fadri, von Valsot, in Valsot, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruinatscha, Manuela, von Davos, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.